Informazioni su Arno Lamprecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arno Lamprecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005566195, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Elektro Val Müstair AG, in Val Müstair, CHE-166.247.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004683135). Gemäss Erklärung vom 03.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Destefani, Fausto Silvio, von Aranno, in Val Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Adrian, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pitsch, Cla Filip, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamprecht, Arno, von Val Müstair, in Val Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschenett, Enrico, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3765305, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM), in Scuol, CHE-115.911.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2369139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lamprecht, Arno, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohler, Urs, von Wohlen (AG), in Scuol, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Simon, von Zernez, in Zernez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lavin];
Binkert Becchetti, Gabriela, von Leuggern, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Martina, von Nesslau, in Scuol, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3310855, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mobilien Tschierv GmbH, in Val Müstair, CHE-100.764.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6886006).
Firma neu:
Mobilien Tschierv GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.01.2017 aufgelöst. Müller, Hans U., Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ist am 30.01.2015 verstorben. Die rechtliche Zuordnung seines Stammanteils von CHF 10'000.00 ist noch nicht geregelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans U., von Zürich, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Esther, von Zürich, in Dietikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Lamprecht, Arno, von Val Müstair, in Val Müstair, Liquidator, mit Einzelunterschrift.