Informazioni su Martin Laminet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Laminet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7219846, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Korff AG, in Oberbipp, CH-053.3.007.102-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 4, Publ. 5992028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasag Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Mario, von Schnottwil, in Bellach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erb, Yannick, von Röthenbach im Emmental, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erzer, Luc, von Seewen, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CH-036.9.043.175-0), in Bern.
Numero di pubblicazione: 2490212, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lat SA, bisher in Biel BE, CH-073.3.001.420-2, Import und Export sowie Handel mit Gütern aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2002, S. 4, Publ. 434916).
Statutenänderung:
21.09.2004.
Firma neu:
LAT SA.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Industriering 11, 3250 Lyss.
Postadresse:
[gestrichen: Industriering 11, 3250 Lyss].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herriger, Hans Dr., von Nyon, in Studen BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Jean-Marc, von Langnau im Emmental, in Lausanne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Burillo, Thomas, von Thunstetten, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Luca, von Langnau im Emmental, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2288694, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Korff AG, in Oberbipp, Produktion und Verarbeitung von Baumaterialien, insbesondere von Isoliermaterialien und Aluminiumprodukten, sowie Handel mit denselben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2002, S. 4, Publ. 749748).
Statutenänderung:
11.05.2004.
Zweck neu:
Verarbeitung von und Handel mit Aluminiumprodukten und Verbundmaterialien. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, belasten und verkaufen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korff, Dieter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hutzli, Martin, von Bern und Saanen, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Otto, von Fischingen (Au TG), in Hendschiken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Au TG (Gemeinde Fischingen), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].