Informazioni su Bernard Lambert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bernard Lambert
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernard Lambert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5889608, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Gespower SA succursale de Sion, à Sion, CH-626.9.005.459-6, succursale (FOSC no 13 du 21.01.2002, p. 17).
avec siège principal à:
Chêne-Bougeries.
Numéro d'identification du siège principal:
(CH-660.0.750.984-2).
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[biffé: Date des statuts du siège principal: 22.11.1988].
Inscription au RC du siège principal:
[biffé: Inscription au registre du commerce du siège principal: 13.12.1984].
But du siège principal:
[Biffé: but du siège principal].
Dispositions pour la succursale:
[biffé: succursale créée par décision du 21.06.2000].
Personnes et signatures radiées:
Rossier, Benoît, de Grône, à Grône, avec procuration collective à deux;
Di Mauro, Gioacchino, de Genève, à Onex, sous-directeur, avec signature collective à deux;
Lorenzini, Stephan, de Lancy, à Carouge GE, administrateur du conseil d'administration et directeur général, avec signature individuelle;
Lambert, Bernard, de Genève, à Carouge GE, avec procuration collective à deux. [Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Gespower SA succursale de Sion, à Sion, tous mandats se rattachant à l'activité d'une société fiduciaire, succursale (FOSC du 19.09.2000, no 182, p. 6410).
avec siège principal à:
Chêne-Bougeries.
Inscription ou modification de personnes:
Di Mauro, Gioacchino, de Genève, à Onex, sous-directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur];
Lorenzini Stephan, de Lancy, à Carouge (GE), administrateur et directeur général, avec signature individuelle [précédemment: président];
Lambert, Bernard, de Genève, à Carouge (GE), avec procuration collective à deux.