Informazioni su Daniel Läubli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Läubli
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Läubli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3973766, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Meister & Co AG, in Wollerau, CH-130.0.007.778-4, Herstellung von Schmuck und Bijouteriewaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 16, Publ. 3959336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nydegger, Marcel, von Wahlern und Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rips, Dieter Hermann, von Deutschland, in Unteriberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Flehmer, Dieter];
Müller, Theodor, von Freienbach, in Weesen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bilten];
Steiner, Gabrielle, von Rafz, in Unteriberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wollerau];
Läubli, Daniel, von Seengen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Altendorf];
Geiser, Thomas, von Deutschland, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wollerau].
Numero di pubblicazione: 2959214, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Medina Consulting GmbH, bisher in Altendorf, CH-130.4.002.737-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2002, S. 12, Publ. 306630).
Gründungsstatuten:
20.07.2001.
Statutenänderung:
7.02.2005.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Gstaldenstrasse 24, 8810 Horgen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratungen aller Art und Unterstützung im Dienstleistungsbereich, insbesondere im Treuhand- und Unternehmungsorganisationsbereich im In- und Ausland, insbesondere Projektorganisation, Buchhaltung, Finanzsoftwarelösungen, Steuern, Schulung. Sie kann in weiteren Kommissions- (All-) Finanz- und Wertpapiergeschäfte tätigen. Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, sich an Unternehmen aller Art im In- und Ausland zu beteiligen, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern. Sie kann Darlehen gewähren sowie aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten stellen, sowie alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läubli, Daniel, von Seengen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Altendorf];
Läubli, Maria del Rosario, von Seengen, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Altendorf].
Numero di pubblicazione: 725548, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Meister & Co AG, in Wollerau, Herstellung von Schmuck und Bijouteriewaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 14, Publ. 539834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Roland, von Tuggen, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Fabian, von Kilchberg ZH und Dachsen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Flehmer, Dieter, von Deutschland, in Unteriberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Läubli, Daniel, von Seengen, Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geiser, Thomas, von Deutschland, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Theodor, von Freienbach, in Bilten, mit Kollektivprokura zu zweien.