Informazioni su Agnes Lässer-Bollhalder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Agnes Lässer-Bollhalder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4298430, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lässer Treuhand AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.012.797-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 4, Publ. 3655258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Erich, von Buchholterberg, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Präsident];
Lässer Häusler, Daniela, von Buchholterberg und Guggisberg, in Schwarzenburg (Wahlern), mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretärin];
Lässer-Bollhalder, Agnes, von Buchholterberg, in Biel/Bienne, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Vizepräsidentin].
Numero di pubblicazione: 864844, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lässer Treuhand AG, in Biel BE, Übernahme von Mandaten und Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2001, S. 598). Die Unterlagen über die besondere Befähigung als Revisor sind beim Handelsregister Berner Jura-Seeland hinterlegt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessi-Berger, Karin, von Bellmund, in Biel BE, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Erich, von Buchholterberg, in Biel BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Lässer-Bollhalder, Agnes, von Buchholterberg, in Biel BE, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lässer Häusler, Daniela, von Buchholterberg und Guggisberg, in Schwarzenburg (Wahlern), Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lässer Treuhand AG, in B i e l B E , Bahnhofstrasse 12, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2001.
Zweck:
Übernahme von Mandaten und Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere in den Gebieten Buchführung und Abschlussberatung, Wirtschaftsprüfung, Vermögensverwaltung, Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung sowie sonstige Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Beteiligungen halten, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.01.2001 von der Einzelfirma "Lässer Treuhand" in Biel, Aktiven von CHF 411'867.40 und Passiven von CHF 72'362.15, gemäss Bilanz per 30.11.2000 zum Preis von CHF 339'505.25, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 239'505.25 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lässer, Erich, von Buchholterberg, in Biel BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kessi-Berger, Karin, von Bellmund, in Biel BE, mit Einzelunterschrift;
Lässer-Bollhalder, Agnes, von Buchholterberg, in Biel BE, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Claude Roch S.A., in Lausanne, Revisionsstelle.