Informazioni su Adrian Lässer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Lässer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005619379, Ufficio del registro di commercio Zugo
Adrimo AG, in Cham, CHE-346.957.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, S.0, Publ. 1210291).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Adrian, von Root und Cham, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numero di pubblicazione: 6832890, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Toni Niederberger Treuhand AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 14, Publ. 5721652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Anton, genannt Toni, von Dallenwil, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Schär, Christine, von Dürrenroth, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: 4873568, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Walo A. Meyer-Bauer Treuhandstelle AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.1999, S. 7797).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Firma neu:
Toni Niederberger Treuhand AG.
Zweck neu:
Führung von Buchhaltungen;
Ausführung von Mandaten als Revisionsstelle;
Beratungen betreffend Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen, und Vermögensverwaltung;
Übernahme von Treuhandmandaten und Geschäftsführungen;
Vermittlung, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Immobilien;
Erwerb von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Abschluss von Lizenz- und Zusammenarbeits-Verträgen;
Beteiligungen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Schweizer, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dallenwil und Hofstetten b. Brienz];
Meyer-Bauer, Walo A., von Luzern und Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Einzelunterschrift];
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: von Luzern und Cureggia, mit Kollektivprokura zu zweien].