Informazioni su Benedikt Friedrich Läng
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Benedikt Friedrich Läng
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5506070, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ledermann Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.034.008-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2009, S. 26, Publ. 5293414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läng, Benedikt Friedrich, von Utzenstorf, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5293414, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ledermann Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.034.008-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 36, Publ. 5131760).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LEDERMANN AG BETEILIGUNGEN & IMMOBILIEN, in Zürich (CH-020.3.915.794-3), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 94'336'395.69 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 89'083'359.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sihl Liegenschaften AG, in Zürich (CH-020.3.004.597-4), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 573'031.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'238.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ledermann Liegenschaften AG, in Unteriberg (CH-130.3.010.340-2), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2009 und Bilanz per 30.06.2009. Aktiven von CHF 158'454.84 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'563.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läng, Benedikt Friedrich, von Utzenstorf, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3184052, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LEDERMANN AG BETEILIGUNGEN & IMMOBILIEN, in Zollikon, CH-020.3.915.794-3, Errichtung und Unterhalt eigener Betriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2005, S. 24, Publ. 2874072).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läng, Benedikt Friedrich, von Utzenstorf, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].