Informazioni su Eng-Gwan Kwik
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eng-Gwan Kwik
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005442783, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KWIK CONSULTING, in Dällikon, CHE-104.766.969, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433217).
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Zelgackerstrasse 14, 8632 Tann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kwik, Eng-Gwan, von Dällikon, in Dürnten, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dällikon].
Numero di pubblicazione: 1510703, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 15'720 vom 09.05.2014Habib Bank AG Zürich, in Zürich, CHE-105.951.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kwik, Eng, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien. .
Numero di pubblicazione: 4406036, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Habib Bank AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.911.224-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2007, S. 19, Publ. 4110384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuba, Pierre-André, von Buttes, in Jona, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahmed, Manzoor, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Egg];
Ali, Salman, pakistanischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Ali, Salaman, in Maur];
Khan, Mohsin Ali, von Sirnach, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH];
Schmidli, Irene, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schönenberg ZH];
Schaich, Susanna, von Seuzach, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Ralph, von Biel BE, in Jonen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ahmad, Nasir, von Fällanden, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden];
Gänswein, Markus, von Bütschwil, in Sissach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Ghadiali, Rumi Soli, indischer Staatsangehöriger, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon];
Kwik, Eng, von Dällikon, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien.