Informazioni su Marta Malgorzata Kwiatkowski Schenk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marta Malgorzata Kwiatkowski Schenk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006092444, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft, in Bern, CHE-100.657.755, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2023, Publ. 1005855494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodoni, Michèle Françoise, von Biasca, in Bougy-Villars, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kwiatkowski Schenk, Marta Malgorzata, von Langenthal, in Bern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tharin, Patrick Hervé, von Champagne, in Prangins, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005953450, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Städtische Verkehrsbetriebe Bern (SVB), in Bern, CHE-108.954.932, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Ursula, von Köniz, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaerer, Barbara, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold, Michael Dr., von Freimettigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Konrad, von Guggisberg, in Evilard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kwiatkowski Schenk, Marta, von Langenthal, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruit Lauener, Marieke, von Lauterbrunnen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribeli, Corinne, von Rapperswil-Jona, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Markus, von Meiringen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gattlen, Roman, von Bürchen, in Wabern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marti, Beatrice, von Aarwangen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer Häsler, Barbara, von Mattstetten, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Martin, von Bowil, in Kernenried, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmied, René, von Wichtrach, in Münsingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005659853, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Migros Aare, in Moosseedorf, CHE-105.792.739, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548227).
Statutenänderung:
04.06.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kwiatkowski Schenk, Marta, von Langenthal, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.