Informazioni su Prof. Dr. Markus Kuster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Prof. Dr. Markus Kuster
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Markus Kuster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3042123, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BGGK GmbH, in Diepoldsau, CHE-275.825.149, c/o KFB Finanz GmbH, Brunnenstrasse 4, 9444 Diepoldsau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2016.
Zweck:
Entwicklung von medizinischen Fragebogen, Vergabe von Lizenzen sowie Erbringen damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des Inlands oder Auslands beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Behrend, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kuster, Markus, von Diepoldsau, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Giesinger, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Giesinger, Karlmeinrad, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Stricker Outcome Research GmbH (FN 446196 x), in Altach (AT), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5940782, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MMK Consulting GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.059.810-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 12, Publ. 5237750).
Statutenänderung:
09.12.2010.
Sitz neu:
Diepoldsau.
Domizil neu:
Brunnenstrasse 4, 9444 Diepoldsau. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Maria, von Diepoldsau, in Pontresina, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Kuster, Markus, von Diepoldsau, in Pontresina, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 5773406, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pro Motio, Stiftung für biomechanische Forschung, in Basel, CH-270.7.002.670-0, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 8, Publ. 5166746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Prof. Dr. Markus, von Diepoldsau, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Prof. Dr. Werner, von Basel und Langenbruck, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.