Informazioni su Petra Kuster Gerny
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Petra Kuster Gerny
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004921829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektrizität Wasser Neuenhof ewn, in Neuenhof, CHE-430.141.802, Zürcherstrasse 107, 5432 Neuenhof, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2019.
Zweck:
Die Elektrizität Wasser Neuenhof ewn gewährleistet im Rahmen der übergeordneten Gesetzesbestimmungen jederzeit die Versorgung der Kundinnen und Kunden mit Elektrizität und Wasser.
Kapital:
CHF 6'000'000.00.
Organisation:
Organisation: Werkkommission von 5 bis 7 Mitgliedern und Geschäftsleitung von 3 bis 5 Mitgliedern.
Rechtsgrundlage:
§§ 3a ff. des aargauischen Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19.12.1978 (Gemeindegesetz;
SAR 171.100), Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Neuenhof vom 01.01.2017, Beschluss der Gemeindeversammlung der Gemeinde Neuenhof vom 25.11.2019 über die Annahme der Anstaltsordnung der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Gemeindeanstalt, Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Aargau vom 29.01.2020.
Eingetragene Personen:
Eggmann, Andreas, von Winterthur, in Neuenhof, Mitglied der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Hans Peter, von Schwellbrunn, in Suhr, Mitglied der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster Gerny, Petra, von Würenlos, in Neuenhof, Präsidentin der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazenauer, Franz, von Zürich, in Neuenhof, Mitglied der Werkkommission, Protokollführer, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Simon, von Neuenhof, in Neuenhof, Mitglied der Werkkommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Adrian, von Malters, in Lupfig, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Raphael, von Bottenwil, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boutellier, Albert, von Gansingen, in Gansingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Hans Peter, von Trub, in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3427373, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TST AG, bisher in Wollerau, CHE-114.515.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, Publ. 4671818).
Statutenänderung:
08.03.2017.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
Haldenweg 5 A, 5432 Neuenhof.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster Gerny, Petra, von Würenlos, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Trimbach und Würenlos].
Numero di pubblicazione: 3410813, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Kulturweg Baden-Wettingen-Neuenhof, in Wettingen, CHE-103.786.797, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727220).
Domizil neu:
c/o Gemeinde Wettingen, Dorfstrasse 47, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füllemann, Mark, von Baden, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Daniela, von Langnau im Emmental, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cioni, Luca, von Wettingen, in Würenlos, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feller, Elisabeth, von Thun, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuster Gerny, Petra, von Würenlos, in Neuenhof, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doswald, Christoph, von Neuheim, in Stallikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Erich, von Baden, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furter, Fabian, von Dottikon, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürsch, Marco, von Zofingen, in Neuenhof, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wittwer, Hans Peter, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.