Informazioni su Georg Kuster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georg Kuster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2006553, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GEKA Immobilien AG, in Cham, CHE-115.154.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 20, Publ. 5323286).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Georg, von Eschenbach SG, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, in Hünenberg].
Numero di pubblicazione: 5323286, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 23, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 18'058 vom 22.10.2009GEKA Immobilien AG, in Cham, CH-170.3.033.869-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 23, Publ. 5314986).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Georg, von Eschenbach SG, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht:Kuster, Hans Georg]. .
Numero di pubblicazione: 4294664, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Geka Architektur AG, bisher in Baden, CH-400.3.027.223-4, Betrieb eines Architekturbüros sowie einer Generalunternehmung,, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2007, S. 2, Publ. 3873592).
Gründungsstatuten:
27.12.2005.
Statutenänderung:
19.12.2007.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Dorfstrasse 88, 6332 Hagendorn.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros sowie einer Generalunternehmung;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Margrit, von Effingen und Suhr, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karpf Treuhand & Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle (wie bisher);
Kuster, Georg, von Eschenbach SG, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.