Informazioni su Peter Edmund Kurti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Peter Edmund Kurti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005834886, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
GLARSEIM AG, in Inwil, CHE-305.401.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932779).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurti, Peter Edmund, von Liestal, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hohenrain, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005539967, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Inter Assekuranz AG, in Wollerau, CHE-103.187.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488413).
Statutenänderung:
03.08.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist zur Hauptsache die Risikoberatung und die Vermittlung von Versicherungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland, die Finanzierung von Unternehmen sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Wertschriften, Immobilien und anderen Kapitalanlagen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albini, Beatrice, von Winterthur, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Urs, von Wald (ZH) und Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revia AG Die Revisionsexperten (CHE-108.767.896), in Kriens, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurti, Peter, von Liestal, in Hohenrain, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Roland, von Beckenried, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Dion, von Beckenried, in Stans, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005247959, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
IQ Beteiligungs- & Projekt AG, bisher in Inwil, CHE-115.757.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204574).
Statutenänderung:
15.06.2021.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 14, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Dienstleistungen im Finanzsektor sowie administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit internationalen Waren- und Akkreditivgeschäften, Unternehmensberatung, Beratung bei Bank- und Finanzoperationen, Buchführungen und Vermögensverwaltung für Dritte sowie Vermittlung von Finanzgeschäften zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten, Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pohl, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kurti, Peter, von Liestal, in Hohenrain, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.