Informazioni su Walter Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Kunz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Reise-Verband, SRV, in Zürich, CHE-107.306.245, Verein (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005419789).
Statutenänderung:
11.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Tim, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Walter, von Mels, in Turgi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laborde, Sonja, von Val-de-Ruz, in Bourg-en-Lavaux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter Borrell Hernández, Nicole, von Eggerberg und Naters, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beffa, Andrea Sylvia, von Breil/Brigels, in Bachenbülach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004536782, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizer Reise-Verband, SRV, in Zürich, CHE-107.306.245, Verein (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260281).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Kurt, von Arth, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Walter, von Mels, in Turgi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].
Numero di pubblicazione: 3308486, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
bodyandhealth gmbh, in Sins, CH-400.4.027.436-1, Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2006, S. 1, Publ. 3290038).
Statutenänderung:
2.03.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Walter, von Mels, in Baden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stevan, Marlies, von Zürich, in Sins, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].