Informazioni su Peter Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Kunz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005774993, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bering AG, in Bern, CHE-105.978.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Michael, von Grenchen, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Peter, von Meinisberg, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burren, Mathias, von Rüeggisberg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Lazaar, Sami, von Aubonne, in Frauenkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: HR02-1005773770, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
varrin & müller Ingenieurbüro für Gebäudetechnik AG, in Bern, CHE-106.065.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639982).
Statutenänderung:
14.06.2023.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Worbstrasse 210, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Büros für Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Elektro, Haustechnik, Gebäudeautomation und Generalunternehmer- und Totalunternehmermandate. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Im weiteren kann sie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Peter, von Meinisberg, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kambli, Adrian, von Zürich, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braaker Müller, Mirjam, von Schelten, in Mühlethurnen (Thurnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Müller, Thomas, von Steckborn, in Mühlethurnen (Thurnen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005639982, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
varrin & müller Ingenieurbüro für Gebäudetechnik AG, in Bern, CHE-106.065.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Steckborn, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlethurnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Brügger, Adrian, von Frutigen, in Uetendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Peter, von Meinisberg, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.