Informazioni su Barbara Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Barbara Kunz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5485282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seven Heaven AG (Seven Heaven SA) (Seven Heaven Ltd), in Rümlang, CH-020.3.034.777-9, Industriestrasse 44, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von kulturellen Anlässen mit einheitlichem Konzept, insbesondere unter Einbezug von Musik, Bild, Kunst, Kulinarischem mit dem Ziel ganzheitlichen Erlebens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Verträge mit Franchise-Partnern abschliessen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.01.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kunz, Barbara, von Niederglatt, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dünki, Beat, von Embrach, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konig, Peter John, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4678626, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Orchidea Lodge GmbH, in Waldenburg, CH-280.4.000.650-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2006, S. 5, Publ. 3596634).
Statutenänderung:
26.09.2008. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koenig, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 22'000.--;
Kunz, Barbara, von Niederglatt, in Reigoldswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Paul, von Röthenbach im Emmental und Münchenstein, in Titterten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.--;
Käslin, Thomas, von Ostermundigen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 36'000.--.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Orchidea Lodge GmbH, in Waldenburg, Seminar- und Ferienbetrieb auf der Vorderen Wasserfallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2002, S. 4).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Barbara, von Niederglatt, in Reigoldswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: in Waldenburg].