Informazioni su Roger Kundert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Kundert
Ultimi comunicati FUSC: Roger Kundert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1758971, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kundert Facility Services GmbH, in Dielsdorf, CHE-113.589.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6855698).
Statutenänderung:
01.10.2014.
Firma neu:
Kundert Facility Management GmbH.
Sitz neu:
Freienstein-Teufen.
Domizil neu:
Othmar Blumer-Strasse 1, 8427 Freienstein.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert, Roger, von Glarus Süd, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Niederglatt ZH und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Virona holding SA (CHE-113.856.695), in Schmitten (FR), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ursona Holding AG (CHE-110.513.968), in Altendorf, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kundert, Sara, von Glarus Süd und Sumiswald, in Niederglatt, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederglatt ZH, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6855698, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kundert Facility Services GmbH, in Steinmaur, CH-020.4.035.351-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 21, Publ. 4363102).
Statutenänderung:
27.08.2012.
Sitz neu:
Dielsdorf.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 64, 8157 Dielsdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert, Roger, von Glarus Süd, in Niederglatt ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Rüti GL, in Steinmaur];
Kundert, Sara, von Glarus Süd und Sumiswald, in Niederglatt ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Rüti GL, in Steinmaur].
Numero di pubblicazione: 6607212, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Austrocknungs-Service AG, in Zürich, CH-020.3.035.287-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, S. 0, Publ. 6116994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Roger, von Glarus Süd, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.