Informazioni su Lorenz Kundert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Kundert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2330227, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DuetHotel AG, in Baar, CHE-108.654.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 20, Publ. 4496158).
Statutenänderung:
10.08.2015.
Zweck neu:
Marketing- und Beratungsdienstleistungen in der Tourismus- und Reisebranche, Vermittlung von Dienstleistungen und Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), oder bei Kenntnis aller Adressen durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 10.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Mit Statutenänderung vom 10.08.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BackOffice Treuhand AG (CH-170.3.019.811-7), in Steinhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kundert, Lorenz, von Glarus Süd, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mitlödi, in Zürich];
Bakalic, Dusko, von St. Moritz, in Galgenen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ].
Numero di pubblicazione: 7012878, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
fiftyfifty AG, in Baar, CH-170.3.027.078-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 28, Publ. 4958850).
Statutenänderung:
18.12.2012.
Firma neu:
STENDERS Schweiz AG.
Zweck neu:
Import von und Handel - insbesondere mit Geschenkartikeln und Produkten für die Körperpflege, sowie alle damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakalic, Dusko, von St. Moritz, in Galgenen, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Kundert, Lorenz, von Glarus Süd, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mitlödi, in Zürich].