Informazioni su Michael Kull
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Kull
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Kull
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004893603, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IDH GmbH, in Wollerau, CHE-108.539.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosch Media Consulting AG (CHE-101.937.370), in Pfäffikon, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kull, Michael, von Niederlenz, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004880064, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rosch Media Consulting AG, in Pfäffikon, CHE-101.937.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, S.0, Publ. 944695).
Domizil neu:
Oberwilerstrasse 12, 8330 Pfäffikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schellenberg, Manuel Roman, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schellenberg, Ruth Elisabeth, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kull, Michael, von Niederlenz, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004737734, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
IDH GmbH, in Wollerau, CHE-108.539.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722707).
Statutenänderung:
21.12.2018.
Zweck neu:
Erbringung und Verkauf von Dienstleistungen und Geräte im Bereich Informatik;
Unterstützung vor Ort bei Hardware- und Software Problemeingrenzungen, Unterstützung bei der Evaluation von neuen Lösungen, Beratung und Ausbildung im PC- und Netzwerkbereich;
Verkauf und projektmässige Einführung von Informatiklösungen sowie Beratung und Unterstützung kleiner Informatik-Firmen bei der Entwicklung von Marketing-Konzepten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Kapitalerhöhung. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harsch, Peter, von Winterthur, in Kreuzlingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harsch, Bruno, von Winterthur, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kull, Michael, von Niederlenz, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
idh holding gmbh (CHE-480.337.098), in Dübendorf, Gesellschafterin, mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lehner, Joël Enrico, von Gränichen, in Volketswil, mit Einzelunterschrift.