Informazioni su Alfred Kull
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Kull
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4440605, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZEDEV Einkauf und Service AG, in Zürich, CHE-115.589.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull, Alfred, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Richard, von Rüfenach, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Stephan, von Weinfelden, in Weinfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adorf, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4298591, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZEEV, Genossenschaft Zentraler Eisenwaren-Einkaufs-Verband, in Zürich, CHE-108.029.278, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsner, Heinz, von Volketswil, in Aadorf, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Alfred, von Zürich, in Pfäffikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Stephan, von Weinfelden, in Weinfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1551869, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 16'508 vom 15.05.2014ZEDEV Einkauf und Service AG, in Zürich, CHE-115.589.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1510817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kull, Alfred, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trautwein, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .