Informazioni su Urs Kuhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Kuhn
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3563800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Seniorenwohnungen Männedorf, in Männedorf, CH-020.7.904.080-0, Bau von Alterswohnungen, Stiftung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, S. 34, Publ. 2618002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Urs, von Männedorf, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loew, Hanspeter, von Oberrieden, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bezjak, Paula, von Hombrechtikon, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Labhard, Eric, von Baden, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ruff, Katharina, von Küsnacht ZH, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schwark, Suzanne, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Stutz, Martin, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Meierhofer Treuhand AG, in Uetikon am See, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2604136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Pfadihütte Männedorf-Uetikon a. S.-Oetwil a. S., in Männedorf, CH-020.7.903.090-6, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 26.11.1997, S. 8566).
Domizil neu:
c/o Urs Kuhn, Brunnenweg 7, 8708 Männedorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Urs, von Männedorf, Heimiswil und Suhr, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Heimiswil und Suhr, in Männedorf].
Numero di pubblicazione: 723918, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Alterswohnungen Männedorf, in Männedorf, Bau, Betrieb und Unterhalt von Alterswohnungen, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1993, S. 4809).
Urkundenänderung:
25.09.2002.
Name neu:
Stiftung Seniorenwohnungen Männedorf.
Domizil neu:
Haldenstrasse 60, 8708 Männedorf.
Postadresse neu:
Stiftung Seniorenwohnungen Männedorf, Postfach 456, 8708 Männedorf.
Aufsichtsbehörde neu:
Bezirksrat Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiner-Theil, Margaretha, von Männedorf und Zürich, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Heinrich, von Männedorf und Bachs, in Männdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohr, Walter, von Hausen bei Brugg, in Männedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichmann, Peter, von Männedorf und Frutigen, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler-Anderegg, Verena, von Arth, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraus, August, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker-Möll, Seraphina, von Küsnacht ZH und Gunzwil, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Urs, von Männedorf, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Christine, von Walenstadt, in Männedorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.