Informazioni su Daniel Kuhagen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kuhagen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004868855, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Silvretta MPP AG, in Winterthur, CHE-162.443.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Philippe, von Stocken-Höfen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004546241, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SolanumEins AG, in Langenthal, CHE-408.152.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730475).
Statutenänderung:
10.01.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sievi, Patrick, von Bonaduz, in Langwiesen (Feuerthalen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich und Endingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann Borner, Christoph, von St. Gallen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thielemann, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mitzlaff, Philipp Hubertus, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4096003, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Silvretta MPP AG, in Winterthur, CHE-162.443.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attolini, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kuhagen, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Baur, Philippe, von Stocken-Höfen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].