Informazioni su Heidi Künzli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heidi Künzli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6724562, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Essenz GmbH, in Oberkirch, CH-100.4.018.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 12, Publ. 4768844).
Statutenänderung:
08.06.2012.
Stammkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 08.06.2012 werden zwei Teilforderungen in der Höhe von CHF 60'000.00 verrechnet, wofür 60 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Hans Peter, von Nottwil und Ettiswil, in Sempach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Künzli, Heidi, von Nottwil, Ettiswil und Lengnau AG, in Sempach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Alois, von Oberkirch und Willisau, in Oberkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Roth, Adelheid, von Oberkirch, in Oberkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Oberkirch und Willisau, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4768844, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Essenz GmbH, in Oberkirch, CH-100.4.018.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2002, S. 8, Publ. 689666).
Statutenänderung:
27.11.2008.
Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Lebens- und Genussmitteln;
Erwerb und Veräusserung von Immobilien und Beteiligungen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Alois, von Oberkirch und Willisau, in Oberkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Oberkirch und Willisau-Land, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Roth, Adelheid, von Oberkirch und Willisau, in Oberkirch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: von Oberkirch und Willisau-Land, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Künzli, Hans Peter, von Nottwil und Ettiswil, in Sempach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--];
Künzli, Heidi, von Nottwil, Ettiswil und Lengnau AG, in Sempach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--].
Numero di pubblicazione: 689666, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Essenz GmbH, in Oberkirch, Herstellung von und Handel mit Lebens- und Genussmitteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.1996, S. 3258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Hans Peter, von Nottwil und Ettiswil, in Sempach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Beromünster];
Künzli, Heidi, von Nottwil, Ettiswil und Lengnau AG, in Sempach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Beromünster].