Informazioni su Marcel Künzler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Künzler
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Künzler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005097216, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LFG Immobilien AG, in Affeltrangen, CHE-101.628.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4419219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füllemann, Ursula, von Berlingen, in Affeltrangen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Hermann, von Berg SG, in Affeltrangen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Marcel, von St. Margrethen, in Bettwiesen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulaj, Arben, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004970991, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Atelier 2 Architektur GmbH, in Affeltrangen, CHE-109.579.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S.16, Publ. 5185324).
Statutenänderung:
10.07.2020.
Sitz neu:
Bettwiesen.
Domizil neu:
Stägenacker 35, 9553 Bettwiesen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros sowie das Erbringen von jeglichen Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Marcel, von St. Margrethen, in Bettwiesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 42'000.00].
Numero di pubblicazione: 4419219, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LFG Immobilien AG, in Affeltrangen, CHE-101.628.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4284185).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Marcel, von St. Margrethen, in Bettwiesen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].