Informazioni su Denise Künzler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denise Künzler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1740873, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Künzler & Partners AG, in Twann-Tüscherz, CHE-105.517.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 4, Publ. 5913484).
Domizil neu:
Moos 1, 2513 Twann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, René, von St. Margrethen, in Aubonne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wymann, Roger, von Entlebuch, in Rothrist, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Künzler, Marianne Barbara, von Liesberg, in Twann (Twann-Tüscherz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5084812, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Creative X-Brain AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.025.688-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 3, Publ. 2392960). [Neue] Weitere Adresse: c/o Hans Künzler, chemin de Crêt-Richard 2, 1814 La Tour-de-Peilz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Gümligen];
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Gümligen].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Creative X-Brain AG, in M u r i b e i B e r n, Juraweg 3, 3073 Gümligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.2000.
Zweck:
Übernehmen und Vermitteln von Beratungsmandaten, Projekteinsätzen und Dienstleistungsaufträgen und ihr Einsatz bei Unternehmen öffentlichen und privaten Rechts im In- und Ausland;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
5'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.- und 500 Namenstammaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in Gümligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in Gümligen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Christian, von St. Margrethen, in Ligerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, René, von St. Margrethen, in Crans-près-Céligny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Visa Treuhand- und Revisions AG, in Bolligen, Revisionsstelle.