Informazioni su Michael Bernhard Künzle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Bernhard Künzle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005821657, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
House of Winterthur, in Winterthur, CHE-495.423.453, Verein (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Regula, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piveteau, Jean Marc, von Villars-sur-Glâne, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Thomas, von Köniz, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Beat, von Basel, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber-Grote, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzle, Michael, von Waldkirch, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004942390, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse der Stadt Winterthur, in Winterthur, CHE-459.747.730, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Michael, von Waldkirch, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windhövel, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4225595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 39'529 vom 14.11.2017 House of Winterthur, in Winterthur, CHE-495.423.453, Verein (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Michael, von Waldkirch, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Winterthur, in Waldkirch].