Informazioni su Thomas Künzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Künzi
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Künzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3391049, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hans Künzi AG, in Würenlingen, CHE-107.139.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, Publ. 5394936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Thomas, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, David, von Schongau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gauch, Pascal, von Schongau, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5671298, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalfürsorgestiftung der Hans Künzi AG, in Würenlingen, CH-400.7.916.199-7, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2004, S. 2, Publ. 2554860).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Hans Künzi AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.08.2009 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Ursula, von Schongau und Würenlingen, in Würenlingen, Präsidentin des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Künzi, Thomas, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4515430, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Thomas Künzi GmbH, in Würenlingen, CH-400.4.030.610-1, Wolfackerweg 17, 5303 Würenlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.05.2008.
Zweck:
Ausführung von Forst-, Umgebungs- und Unterhaltsarbeiten sowie Übernahme von baugewerblichen Arbeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Thomas Künzi, in Würenlingen, gemäss Vertrag vom 28.05.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 87'280.40 und Passiven von CHF 25'730.60, wofür CHF 20'000.00 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 41'549.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 28.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Künzi, Thomas, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Künzi-Beier, Adelheid, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Einzelunterschrift.