Informazioni su Martin Künzi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Künzi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Künzi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005557357, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Eduard Ruchti-Stiftung, in Interlaken, CHE-110.386.109, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Hans Rudolf, von Sumiswald, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perron, Christoph, von Kreuzlingen, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Martin, von Adelboden, in Interlaken, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sundlauenen (Beatenberg), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Berthoud, Roger, von Vully-les-Lacs, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Nils, von Brienz (BE), in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3756655, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Solar BeO Ost, in Matten bei Interlaken, CHE-354.958.124, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1171691).
Statutenänderung:
01.04.2015. 06.04.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben bei beiden Statuten keine Änderungen erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, Peter, von Brienz (BE), in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Martin, von Adelboden, in Sundlauenen (Beatenberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Branka, von Luterbach, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friederich, Beat, von Grossaffoltern, in Hofstetten b. Brienz (Hofstetten bei Brienz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Peter, von Küttigen, in Interlaken, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosjean-Salvati, Antonietta, von Unterseen, in Ringgenberg BE, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hemmi, Armin Philipp, von Churwalden, in Unterseen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2201729, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ballenberg - Schweizerisches Freilichtmuseum für ländliche Kultur, in Hofstetten bei Brienz, CHE-110.398.650, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2102613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baertschi, Pierre, von Carouge GE und Sumiswald, in Carouge GE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beer-Kilias, Irina, von Tujetsch und Chur, in Domat/Ems, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bill, Samuel, von Münchenbuchsee, in Jenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blanc, Marcel, von Brenles, in Forel (Lavaux), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borter, Julie, von Bern und Interlaken, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Toni, von Hemberg, in Ebnat-Kappel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Klaus, von Lungern, in Lungern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Daeppen, Gian, von Riggisberg und Préverenges, in Préverenges, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egerszegi-Obrist, Christine, von Baden, Riniken und Mellingen, in Mellingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Hermann A., von Hütten und Zürich, in Hütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elsener-Britschgi, Veronika, von Zug, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Gerhard, von Gadmen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Florin, Johannes, von Klosters-Serneus und Davos, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Benno, von Erstfeld, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Giuli, Georges, von Lancy, in Onex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gschwend, Max, von Basel, in Langnau am Albis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hallenbarter, Hans, von Obergesteln, in Obergesteln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauser, Michel, von Porrentruy, in Porrentruy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herger, Josef, von Uitikon und Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ingold, Josef, von Subingen, in Subingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jutzet, Erwin, St. Silvester, in Schmitten FR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käch, Walter, von Oberkirch, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kempf, Eric, von Basel, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiser, Beny, von Sarnen, in Ramersberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehner, Felix, von Zürich und Leukerbad, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lombardi, Filippo, von Airolo, in Massagno, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luginbühl, Werner, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Hans, von Rohrbach, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Urs, von Wallisellen, Bäretswil und Hasle bei Burgdorf, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mürner, Johann, von Reichenbach im Kandertal, in Wabern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Gertrud, von Hallau, in Hallau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perret, Maryse, von Combremont-le-Grand und Carouge GE, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Annette, von Emmen, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portier, Jean-Claude, von Genf, in Vich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaltenbrand Felber, Therese, von Laufen, in Birsfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Jürg, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Kurt, Dietwil, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Res, von Wimmis, in Emmetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straub, Rudolf, von Hefenhofen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäckerlin, Otto, Siblingen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Coduri, Arnoldo, von Bioggio, in Maggia, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Yves, von Langnau im Emmental, in Vevey, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caviezel, Tarzisius, von Vrin, in Davos Platz (Davos), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jentsch, Philipp, von Niederwald und Ernen, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aubert-Honsberger, Josiane Irène, von Le Chenit, in Le Sentier (Le Chenit), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebischer, Matthias, von Guggisberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fasciati, Renato, von Silvaplana, in Stansstad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli-Koller, Brigitta Maria, von Münchenbuchsee, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Christine, von Lütschental, in Burglauenen (Grindelwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stäger, Andreas, von Lauterbrunnen, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trauffer, Marc, von Grindelwald, in Hofstetten bei Brienz, 2. Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Kaspar Manuel, von Wangen an der Aare, in Bern, Delegierter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Ursula, von Hasle bei Burgdorf, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi, Martin, von Adelboden, in Sundlauenen (Beatenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Limacher, Sandra Edith, von Escholzmatt-Marbach, in Vitznau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nufer, Urs, von Ringgenberg BE, in Meiringen, Delegierter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, Peter, von Brienz BE, in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brienz BE, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Knüsel, Adrian Niklaus, von Meierskappel, in Zürich, Delegierter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mark Zurbuchen, Andreina, von Habkern, in Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Beatrice, von Lutzenberg, in Brienz BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.