Informazioni su Stefan Bernhard Kuentz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Bernhard Kuentz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005625611, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swisscom (Schweiz) AG, in Ittigen, CHE-101.654.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehmer, Patrick Urs Josef, von Obersiggenthal, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kornacker, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Oberkirch LU (Oberkirch), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sager, Markus Guido, von Gränichen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibbotson, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Satigny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Marco Andreas, von Quarten, in Ernetschwil (Gommiswald), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kessler, Andreas Marco];
Kuentz, Stefan Bernhard, von Therwil, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kwon, Myong-Ok, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Pär Magnus, von Konolfingen, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Alexander Peter, von Wald (AR), in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäfler, Carmen, von Vaz/Obervaz, in Kirchdorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005283566, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swisscom Ventures AG, in Ittigen, CHE-236.473.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669865). Gemäss Erklärung vom 26.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuentz, Stefan, von Therwil, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lange, Pär, schwedischer Staatsangehöriger, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mégret, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Payerne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005174638, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
rready AG, in Zürich, CHE-346.264.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068191).
Statutenänderung:
30.04.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 143'158.47 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'158.47 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
7'944'833 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'371'014 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuentz, Stefan Bernhard, von Therwil, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schopp, Bernd Franz Josef, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Philipp Michael, von Rüti bei Büren, in Los Altos Hills CA / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.