Informazioni su Hubert Küng
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Küng
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005353000, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hubert Küng Garten, Freizeit und Regenwassernutzung, in Rickenbach (LU), CHE-110.357.823, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, S.0, Publ. 2639681).
Domizil neu:
Florentiniweg 9, 6221 Rickenbach LU.
Zweck neu:
Handel mit sowie Verkauf von Gartenartikeln und Zubehör. Dienstleistungen und Fremdarbeiten, Zimmermannsarbeiten, Gartenarbeiten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Hubert, von Beromünster, in Rickenbach (LU), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Gunzwil, in Beromünster].
Numero di pubblicazione: 4987652, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau Rickenbach, in Rickenbach LU, CH-100.5.009.569-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 14, Publ. 3706904).
Statutenänderung:
10.03.2003, 4.06.2008.
Zweck neu:
Beschaffung und Erstellung von gesunden und günstigen Wohnungen, Wohnhäusern und Gewerberäumen zur Vermietung und zum Verkauf unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht;
Förderung des Wohnungsbaues im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000.-- zu übernehmen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Vorstand: 3 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Evelyne, von Wauwil, in Rickenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Hubert, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gunzwil, in Gunzwil];
Müller-Schumacher, Ruth, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1), Revisionsstelle.