Informazioni su Christof Küng
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Küng
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005321935, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CRO-Counsel AG, in Hünenberg, CHE-213.849.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Christof, von Nesslau, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Sabrina, von Arni (AG), in Teufen (AR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004859561, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CRO-Counsel AG, in Hünenberg, CHE-213.849.342, Bösch 104, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen strategischer, transformativer und operativer Art für Unternehmen und deren Führungskräfte insbesondere zur Minimierung von Reputationsrisiken. Sie berät, begleitet und unterstützt Verwaltungsräte, Geschäftsführer (CEO), HR- oder Kommunikations-Verantwortliche, Chief Risk Officers (CRO) etc. und fördert deren direkten Austausch auch durch den Betrieb einer Peer-to-Peer-Kompetenz-Plattform;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dobler, Bruno, von Bäretswil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küng, Christof, von Nesslau, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2947323, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Küng Identity AG, bisher in Zürich, CHE-105.729.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064165).
Gründungsstatuten:
15.03.2001.
Statutenänderung:
16.06.2016.
Firma neu:
Küng Identity Group AG.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 104, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Betrieb einer Beratungsfirma im Bereich 'Reputation Management' für Unternehmen und Einzelpersonen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma By Küng, in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001 mit Aktiven von CHF 911'391.-- und Passiven von CHF 801'398.24, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 9'992.76 als Forderung gutgeschrieben werden]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Christof, von Nesslau, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stein SG, in Zug].