Informazioni su Andreas Küng
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Küng
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Küng
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3642255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CH-Bau GmbH, in Wildberg, CHE-115.433.667, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Renzo, von Gersau, in Fischenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Andreas, von Konolfingen, in Bichelsee-Balterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1428495, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CH-Bau GmbH, in Turbenthal, CHE-115.433.667, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 24, Publ. 5503556).
Statutenänderung:
21.03.2014.
Sitz neu:
Wildberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Andreas, von Konolfingen, in Bichelsee-Balterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hofstetten ZH].
Numero di pubblicazione: 5503556, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CH-Bau GmbH, in Turbenthal, CH-020.4.041.972-5, Mühlau, 8488 Turbenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.02.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von sämtlichen Arbeiten im Bereich von Neu- und Umbauten, Renovationen von Liegenschaften. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Küng, Andreas, von Konolfingen, in Hofstetten ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baggenstos, Renzo, von Gersau, in Fischenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.