Informazioni su Vinzenz Kühne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vinzenz Kühne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005178660, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Estermann AG, in Geuensee, CHE-111.717.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011593).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Vinzenz, von Pfäfers, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004462981, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Estermann AG, in Geuensee, CHE-111.717.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368865).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baugeschäft Rigert AG Luzern, in Luzern (CHE-105.804.035), gemäss Fusionsvertrag vom 20.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018. Aktiven von CHF 1'557'079.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 810'738.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Vinzenz, von Pfäfers, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiker, Hans, von Sursee, in Geuensee, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rickenbach (LU), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2019457, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Baugeschäft Rigert AG Luzern, in Luzern, CHE-105.804.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2008, S. 9, Publ. 4567568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigert, Jadranka, von Luzern und Udligenswil, in Luzern, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Jost, von Sursee und Beromünster, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winiker, Hans-Peter, von Sursee, in Geuensee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rigert, Ernst, von Luzern und Udligenswil, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rigert, Ernst, 1953, einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Kühne, Vinzenz, von Pfäfers, in Büron, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dezelic, Branko, von Ebikon, in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Tremp, Pascal, von Oberkirch, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher Treuhand AG (CHE-107.243.981)[CH-100.3.005.012-8], in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Bucher Treuhand AG, in Kriens (CH-100.3.005.012-8)].