Informazioni su Stefan Küffer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Küffer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Küffer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005254064, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dahinden Heim Partner Architekten AG, in Winterthur, CHE-100.086.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küffer, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossert, Lukas, von Altbüron, in Brütten, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dahinden, Lorenz, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Moritz, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redondo, Lukas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Maria, Livio, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle;
Dahinden, Alexander, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Finsterwald, Alfred, von Zürich, in Elsau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Heim, Werner F., von Appenzell und Winterthur, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3957865, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dahinden Heim Architekten AG, in Winterthur, CHE-100.086.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6646690).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Firma neu:
Dahinden Heim Partner Architekten AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossert, Lukas, von Altbüron, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller , Dieter, von Reinach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küffer, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CHE-104.139.353), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: witreva treuhand- und revisionsgesellschaft ag (CH-020.3.020.491-4)].
Numero di pubblicazione: 6646690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dahinden Heim Architekten AG, in Winterthur, CH-020.2.002.370-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2011, S. 0, Publ. 6108276).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Alexander, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Heim, Werner F., von Appenzell und Winterthur, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Finsterwald, Alfred, von Zürich, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Haller, Dieter, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küffer, Stefan, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.