Informazioni su Martin Kübler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Kübler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Kübler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006032891, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005887212, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, S.0, Publ. 1551885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005710451, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JOKU Services GmbH, bisher in Gachnang, CHE-238.234.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168571).
Statutenänderung:
15.03.2023.
Sitz neu:
Mettmenstetten.
Domizil neu:
Im Böni 18, 8932 Mettmenstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].