Informazioni su Berthold Kübler
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Berthold Kübler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006024123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hawa Sliding Solutions AG, in Mettmenstetten, CHE-101.416.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005806996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Hermann Eduard, von Pfäfers, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hornich, Thorsten, österreichischer Staatsangehöriger, in Ruggel (LI), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kübler, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Baltersweil (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3273427, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B+I Schweizerische Vereinigung für Betriebsorganisation und Informatik, in Unterkulm, CHE-101.708.987, Verein (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, Publ. 6341056).
Name neu:
B+I Schweizerische Vereinigung für Betriebsorganisation und Informatik in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.06.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurkirchen, Peter, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Dettighofen-Baltersweil (DE), Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Baumann, Anna Rosa, von Ruswil und Hasle bei Burgdorf, in Unterkulm, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6341056, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B+I Schweizerische Vereinigung für Betriebsorganisation und Informatik, in Unterkulm, CH-440.6.008.895-6, Verein (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 2, Publ. 5795056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli, Walter, von Wassen und Malters, in Malters, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Dettighofen-Baltersweil (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Zurkirchen, Peter, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.