Informazioni su Charles Miroslaw Henri Kudelski
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Charles Miroslaw Henri Kudelski
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005714175, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Kudelski & Partners Management Consultants AG, bisher in Zürich, CHE-108.696.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230773).
Statutenänderung:
06.03.2023.
Firma neu:
Kudelski & Partners AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kudelski & Partners SA) (Kudelski & Partners Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Feldhof 17, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, Technologie- und lnformatikberatung, Change-Management, Projektmanagement und -Audit- sowie Personal und Kaderselektion. Zusätzlich bezweckt die Gesellschaft die Herstellung und/oder den Vertrieb von Computersoftware, das Erbringen von Leistungen auf dem Gebiet der Technischen Informatik, Systemintegration sowie Handel mit Computern, Peripheriegeräten und Software. Die Gesellschaft kann Projektfinanzierungen durchführen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann für die nationale und internationale Kundschaft Software entwickeln und vermarkten sowie lmmaterialgüterrechte und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland gründen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Ferner erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen, für Schwestergesellschaften sowie für Dritte, vor allem auf dem Gebiet des Verwaltens, Vermittelns und Vermietung von Grundstücken irn In- und Ausland sowie im Bereich von Finanzierungs-, Investitions-, Anlage- und Treuhandgeschäften. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.11.1997 einen Ford Scorpio, Jahrgang 1992, zum Preise von CHF 5'000.--, wovon CHF 5'000-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Urs, von Zollikon und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kudelski, André, von Wädenswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wädenswil];
Kudelski, Charles, von Fribourg, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Perroy];
Kudelski, Hanna, von Lausanne, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Perroy].
Numero di pubblicazione: 4230773, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kudelski & Partners Management Consultants AG, in Zürich, CHE-108.696.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1725595).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kudelski, Charles, von Fribourg, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kudelski, Hanna, von Lausanne, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grossmann, Urs, von Zollikon und Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].