Informazioni su Werner Krüsi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Krüsi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Krüsi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005179333, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BYKARB CH GmbH, in Wil (SG), CHE-222.789.897, Bronschhoferstrasse 62, 9500 Wil SG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer PR- und Werbeagentur, insbesondere Grafik, Marktanalyse, Werbekonzepte, Soziale Medien, Art Direction, Digital Consulting, Communication, Brand Building, Network Relations sowie Content Production. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.05.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bieber, Rina Tessa, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krüsi, Alexandra, von Schönengrund, in München (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krüsi, Werner, von Schönengrund, in Wil SG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5955106, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Schär AG, in Stein AR, CH-320.3.019.620-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 4, Publ. 5417734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krüsi, Werner, von Schönengrund, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Verena, von Arbon, in Stein AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4041270, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Schär AG, bisher in St. Gallen, CH-320.3.019.620-6, Betrieb eines Ingenieurbüros für Haustechnik und Fachkoordination, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 21.03.2003, S. 10, Publ. 915460).
Gründungsstatuten:
27.06.1980.
Statutenänderung:
16.07.2007.
Sitz neu:
Stein AR.
Domizil neu:
Langenegg 781, 9063 Stein AR.
Zweck:
Betrieb eines Ingenieurbüros für Haustechnik und Fachkoordination. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF je 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hanspeter, von Schiers, in Aadorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Hans, von Arbon, in Stein AR, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Krüsi, Werner, von Schönengrund, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle (wie bisher).
Zweigniederlassung:
Frauenfeld (wie bisher);
Stein AR (wie bisher).