Informazioni su René Albert Kronenburg
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Albert Kronenburg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006098858, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'803 vom 23.04.2024 PharmaLedger Association, in Basel, CHE-178.875.143, Verein (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024, Publ. 1006018946).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenburg, René Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Barneveld (NL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006018946, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PharmaLedger Association, in Basel, CHE-178.875.143, Verein (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thornley, Brian Martin, britischer Staatsangehöriger, in Madison (US), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Beltran Jaunsarás, Maria Eugenia, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gannon, James John, irischer Staatsangehöriger, in Wexford (IE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barnett, Jeanne Louise Burke, amerikanische Staatsangehörige, in Cedar Grove (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Bevan, Sarah Megan, britische Staatsangehörige, in Henley-on-Thames (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Mondini, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Sesto San Giovanni (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Graham, John Anthony Henry Kenealy, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dias da Mota, Clarisse, brasilianische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Fritz, Nelson Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Kronenburg, René Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Barneveld (NL), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005868692, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
PharmaLedger Association, in Basel, CHE-178.875.143, Verein (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuomo, Marco, von Langnau im Emmental, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thornley, Brian Martin, britischer Staatsangehöriger, in Madison (US), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Kronenburg, René Albert, niederländischer Staatsangehöriger, in Barneveld (NL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Barnett, Jeanne Louise Burke, amerikanische Staatsangehörige, in Cedar Grove (US), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bevan, Sarah Megan, britische Staatsangehörige, in Henley-on-Thames (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mondini, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Sesto San Giovanni (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Arredondo Waldmeyer, Maria Teresa, spanische Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].