Informazioni su Jürg Kressig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jürg Kressig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004686716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Dielsdorf, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172311).
Statutenänderung:
22.07.2019.
Firma neu:
Kressig Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Sie organisiert Umbauten, Renovationen und Sanierungen von Liegenschaften und übernimmt Treuhandaufgaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3881571, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Schlieren, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3200179, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MATTER IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-324.206.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ariel, von Rothenburg, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Akman, Sezai, von Neuhausen am Rheinfall, in Rorbas, mit Kollektivprokura zu zweien.