Informazioni su Christine Kreier-Flammer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Kreier-Flammer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005557840, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Innotest AG, in Eschlikon, CHE-107.666.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreier, Jasmine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 854882, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
INNOTEST Immobilien GmbH, in Eschlikon, Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2002, S. 10, Publ. 355030).
Statutenänderung:
23.01.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--];
InnoRecycling AG, in Eschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
INNOTEST Immobilien GmbH, in E s c h l i k o n, Rosenstrasse 13 B, 8360 Eschlikon TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.01.2000.
Zweck:
Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Flammer, Stephan, von Zuzwil SG, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Marschdorf Flammer, Gerda, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-.