Informazioni su Lilian Krayenbühl-Burkhalter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lilian Krayenbühl-Burkhalter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4785822, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HIG Handels- und Immobiliengesellschaft, in Sulgen, CH-440.3.006.818-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2004, S. 12, Publ. 2568096).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Firma neu:
HIG Handels- und Immobiliengesellschaft AG.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte nach der Gründung von der Einzelfirma Ernst Schenk, Sulgen, Betonwaren für maximal CHF 480'000.-- sowie Maschinen, Fahrzeuge und Einrichtungen für maximal CHF 240'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stritt, Christian, von St. Ursen und Freiburg, in St. Antoni, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krayenbühl-Burkhalter, Lilian, von Langnau im Emmental, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun].
Numero di pubblicazione: 2909140, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dr. Ed. Burkhalter, Finanz- und Unternehmensberatung AG, in Uebeschi, CH-092.3.002.508-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2004, S. 4, Publ. 2588532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krayenbühl-Burkhalter, Lilian, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Lorenz, von Langnau im Emmental, in Hilterfingen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2568096, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HIG Handels- und Immobiliengesellschaft, in Sulgen, CH-440.3.006.818-7, Ausübung von Handels- und Immobiliengeschäften, insbesondere Erschliessung von Bauand für Industrie, Handel und Gewerbe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.1995, S. 2539).
Adresse der Verwaltung neu:
Lorenz Burkhalter, Haberzelgweg 19, 3652 Hilterfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Dr. Eduard, von Langnau im Emmental, in Uebeschi, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Lorenz, von Langnau im Emmental, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krayenbühl-Burkhalter, Lilian, von Langnau im Emmental, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stritt, Christian, von St. Ursen und Freiburg, in St. Antoni, Revisionsstelle.