Informazioni su Wilhelm Krautgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wilhelm Krautgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005233362, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WTW Werbe AG, in Uster, CHE-101.985.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S.32, Publ. 4963914).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Publikation im SHAB an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinder, Gerhard, von Zürich, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krautgartner, Wilhelm, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1004601688, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OK Digitaldruck AG, in Zürich, CHE-110.058.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S.29, Publ. 4963898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Jakob, von Bachenbülach, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krautgartner, Wilhelm, von Uster, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger];
Krautgartner, Vita, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krautgartner, Markus Michele, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldmeier-Krautgartner, Chantal Michaela, von Fällanden, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5662990, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vita Notfallpass GmbH, in Uster, CH-020.4.029.809-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 19, Publ. 2522576).
Firma neu:
Vita Notfallpass GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.05.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krautgartner, Wilhelm, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
R. Kübler Treuhand GmbH (CH-020.4.033.476-3), in Volketswil, Liquidatorin.