Informazioni su Anette Krause-Kowarsch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anette Krause-Kowarsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005773037, Ufficio del registro di commercio Grigioni
AHS Unternehmensberatung GmbH, in Chur, CHE-112.167.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, S.0, Publ. 6756600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krause-Kowarsch, Anette, deutsche Staatsangehörige, in Hochstadt (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kowarsch, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hochstadt (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004968955, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
AS Investment GmbH, in Chur, CHE-478.162.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, S.0, Publ. 2102471).
Firma neu:
AS Investment GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause-Kowarsch, Anette, deutsche Staatsangehörige, in Hochstadt (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Mayer, Curdin, von Valsot, in Trimmis, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2102471, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
AS Investment GmbH, in Chur, CHE-478.162.010, c/o Gredig + Partner AG, Gäuggelistrasse 4, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2015.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen und das Halten von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 10.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krause-Kowarsch, Anette, deutsche Staatsangehörige, in Hochstadt (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mayer, Curdin, von Valsot, in Trimmis, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.