Informazioni su Hans Ulrich Krall
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ulrich Krall
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005524815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krall Holzbau GmbH, in Sumiswald, CHE-113.481.112, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krall, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krall, Matthias, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krall, Stefan, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krall, Daniel, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4962030, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krall Holzbau GmbH, in Sumiswald, CH-053.4.018.171-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 4, Publ. 3831132).
Statutenänderung:
10.11.2008.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Zimmerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krall, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Krall, Stefan, von Langnau im Emmental, in Lützelflüh (Ramsei), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Krall, Daniel, von Langnau im Emmental, in Davos (Davos Platz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Krall, Matthias, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 3831132, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krall Holzbau GmbH, in Sumiswald, CH-053.4.018.171-3, Eystrasse 80, 3454 Sumiswald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.03.2007.
Zweck:
Betrieb einer Zimmerei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Hans Ulrich Krall', in Sumiswald (CH-053.1.005.129-1), gemäss Vertrag vom 02.03.2007 und Inventar per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 170'046.77 und Fremdkapital von CHF 76'967.05 zum Preis von CHF 93'079.72, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und dem Sacheinleger zudem CHF 73'079.72 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Krall, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Krall, Stefan, von Langnau im Emmental, in Lützelflüh (Ramsei), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Krall, Daniel, von Langnau im Emmental, in Davos (Davos Platz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Krall, Matthias, von Langnau im Emmental, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.