Informazioni su Zdravko Krajacic
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zdravko Krajacic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005446418, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
BRUX AG, in Hergiswil (NW), CHE-356.099.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619810).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krajacic, Zdravko, kroatischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Domzale (SI)].
Numero di pubblicazione: 4398513, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MGH Investments AG in Liquidation, in Zug, CHE-356.099.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049831).
Statutenänderung:
25.06.2018.
Firma neu:
BRUX AG.
Domizil neu:
Industriestrasse 24, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel, Vertrieb, Produktion und Nutzung von Produkten und Anlagen insbesondere in den Bereichen Beleuchtung, Sicherheitstechnik und Datenübertragung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 25.06.2018 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 31.01.2018 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.01.2018 aufgelöst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissenwolff Sonnegg, Rok, slowenischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemljic, Borut, slowenischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krajacic, Zdravko, kroatischer Staatsangehöriger, in Domzale (SI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.