Informazioni su Yves Kräutli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Kräutli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005338322, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
SEBASOL-Valais, à Fully, CHE-335.769.841, c/o Michel Carron, Chemin des Avouillons 33, 1926 Fully, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.03.2020. 12.11.2021.
But:
Contribuer à une plus large utilisation de l'énergie solaire en mettant à disposition un encadrement professionnel aux personnes désireuses de construire une installation solaire thermique de qualité, pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
Ressources:
cotisations de ses membres, subventions officielles, dons et legs, droits de licence, ainsi que toute autre recette ou contribution.
Personne(s) inscrite(s):
Beaud, Jean Pierre, de Sierre, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux;
Reuse-Damiani, Marie-Josée, de Salvan, à Saxon, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux;
Carron, Michel, de Fully, à Fully, membre du comité, sans droit de signature;
Kräutli, Yves, de Wallisellen, à Füllinsdorf, membre du comité, caissier, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005283458, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Panflor AG, in Zürich, CHE-100.344.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kräutli, Yves, von Wallisellen, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach (BL)].
Numero di pubblicazione: 3654899, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Bartis Sàrl, à Conthey, CHE-379.569.460, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 09.06.2016, Publ. 2880841).
Modification des statuts:
03.07.2017. 23.06.2017. Capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00 par compensation de créance contre remise en échange à Thierry Claude Kräutli de 80 parts sociales de CHF 1'000.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 23.06.2017 et bilan du 31.12.2016 présentant des actifs de CHF 128'277.82 et des passifs envers les tiers de CHF 28'277.82. En tenant compte de l'augmentation de capital préalable, il est attribué aux associés 10'000 actions nominatives de CHF 10.00 de valeur nominale, liées selon statuts, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
BARTIS SA.
Nouvelle adresse:
Rue des Fougères 2, 1964 Conthey.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau but:
La fabrication, l'importation, l'exportation de bières artisanales et autres boissons en tous genres, le commerce de produits en relation avec le but principal (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
10'000 actions nominatives de CHF 10.00.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettres.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kräutli, Madeleine, de Wallisellen, à Vétroz, associée, sans droit de signature;
Kräutli, Michael, de Winterthur, à Wemmel (BE), associé, sans droit de signature;
Kräutli, Yves, de Wallisellen, à Reinach (BL), associé, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Kräutli, Thierry Claude, de Wallisellen, à Conthey, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].