Informazioni su Romano Koller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Romano Koller
Ultimi comunicati FUSC: Romano Koller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004711647, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personal-Vorsorgeeinrichtung Ford, in Wallisellen, CHE-109.477.716, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marc, von Adelboden, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marianne, von Kölliken, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tejura, Dipak, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2941157, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personal-Vorsorgeeinrichtung Ford, in Wallisellen, CHE-109.477.716, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559463).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].
Numero di pubblicazione: 1166913, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
KT Koller Treuhand GmbH, bisher in Adliswil, CH-020.4.029.537-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 22, Publ. 4604154).
Gründungsstatuten:
27.08.2004.
Statutenänderung:
15.10.2013.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Kirchrain 13 d, 9422 Staad .
Zweck neu:
Betrieb eines Treuhandbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Neu aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller-Hollenstein, Gabriela, von Häggenschwil und Mosnang, in Staad SG (Thal), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Koller, Gabriela, in Adliswil und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Staad SG (Thal), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Adliswil und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].