Informazioni su Björn Kohli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Björn Kohli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3439421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SiFeu Genossenschaft Sicherheit & Feuer, in Zürich, CHE-384.310.270, Genossenschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Björn, von Bern, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nievergelt, Alfons, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1369877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SiFeu Genossenschaft Sicherheit & Feuer, in Zürich, CHE-384.310.270, c/o Peter Zurfluh, Edelweissstrasse 47, 8048 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2014, 22.02.2014.
Zweck:
Die SiFeu Genossenschaft Sicherheit & Feuer bezweckt, die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe zu fördern.
Diesen Zweck sucht sie namentlich zu erreichen durch:
die Zurverfügungstellung von sicherheitsrelevanten Ausrüstungsgegenständen/Kursmaterialien, die Vermittlung von günstigem Verbrauchsmaterial, das Erbringen weiterer Dienstleistungen in den Bereichen Kundenvermittlung, Administrieren von Kursen, Unterstützen von Firmen in Sicherheitsbelangen, sowie Wissensvermittlung an Rettungsorganisationen;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse und des genossenschaftlichen Geistes durch geeignete Veranstaltungen.
Anteilscheine:
CHF 300.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Brief oder Email. Gemäss Erklärung vom 06.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kohli, Björn, von Bern, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Nicole, von Berneck, in Zürich, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widrig, Franco, von Zürich, in Opfikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zurfluh, Peter, von Erstfeld, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.