Informazioni su René Kohler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Kohler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2660139, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Pro Säge Schwarzwald-Alp, in Meiringen, CHE-110.406.806, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, Publ. 6453954).
Domizil neu:
c/o Peter Huber, Mühlefluhstrasse 15, 3860 Meiringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, René, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer, Elisabeth, von Wilderswil, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggenschwiler, Paul, von Aedermannsdorf, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans Rudolf, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 7061504, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kohler Bau AG, in Schattenhalb, CH-092.3.006.784-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 5, Publ. 5320984).
Domizil neu:
Grimselstrasse 88E, Willigen, 3860 Meiringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, René, von Schattenhalb, in Willigen (Schattenhalb), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Huber, Hans-Rudolf, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Pro Säge Schwarzwald-Alp, in Meiringen, c/o Peter Raess, Urbachseystrasse 19, 3860 Meiringen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
25.01.1997, 31.10.1998.
Zweck:
Wiederherstellung und Sicherung des Betriebes der Säge auf der Schwarzwald-Alp.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Schilling, Guido Dr., von Basel, in Magglingen (Evilard), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Josef, von Spiringen und Uitikon, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raess, Peter, von Bottighofen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, René, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Schwanden bei Brienz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.